CRUZ CABAS JORGE
Informe ejecutivo de CRUZ CABAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ CABAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERTICAL CROSS SL | Administrador Unico | 05/07/2013 | |
CANAL GARRAF SL | Administrador Mancomunado | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE CRUZ CABAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ CABAS JORGE
Empresa: FRONT COMERC SL
Administrador Unico
- Cruz Cabas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44551 , F 32, S 8, H B 459572, I/A 3 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-08
Empresa: VERTICUB SL
Liquidador
- Cruz Cabas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36731 , F 111, S 8, H B 284418, I/A 3 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: VERTICUB SL
Administrador Unico
- Cruz Cabas Jorge
Liquidador
- Cruz Cabas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36731 , F 111, S 8, H B 284418, I/A 3 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: FRONT COMERC SL
Administrador Unico
- Cruz Cabas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44551 , F 31, S 8, H B 459572, I/A 2 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
Empresa: VERTICAL CROSS SL
Administrador Unico
- Cruz Cabas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39125 , F 170, S 8, H B 338845, I/A 5 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-08
Empresa: CANAL GARRAF SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Cabas Jorge
- Troyano Cubero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34150 , F 167, S 8, H B 243089, I/A 10 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: CANAL GARRAF SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Cabas Jorge
- Troyano Cubero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34150 , F 167, S 8, H B 243089, I/A 11 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Información de CRUZ CABAS JORGE
Mostramos los datos de CRUZ CABAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ CABAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos