CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES
Informe ejecutivo de CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCA TRANS LA PEDROSA SL | Apoderado | 08/10/2012 | |
LOGISTICA TRANSMAVERS SL | Apoderado | 30/07/2012 |
VINCULACIONES DE CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES
Empresa: DISCAT EXPRESS SL
Apoderado Mancomunado
- Crugeira Barrionuevo Andres
- Sanchez De Miguel Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38733 , F 97, S 8, H B 333392, I/A 9 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Empresa: DENIM TEXTIL SL
Apoderado Solidario
- Crugeira Barrionuevo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35846 , F 50, S 8, H B 268157, I/A 12 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Empresa: DISCAT EXPRESS SL
Apoderado Mancomunado
- Crugeira Barrionuevo Andres
- Sanchez De Miguel Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38733 , F 96, S 8, H B 333392, I/A 8 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Empresa: EXCA TRANS LA PEDROSA SL
Apoderado
- Crugeira Barrionuevo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32984 , F 32, S 8, H B 218933, I/A 6 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-08
Empresa: LOGISTICA TRANSMAVERS SL
Apoderado
- Crugeira Barrionuevo Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42963 , F 97, S 8, H B 420911, I/A 3 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Información de CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES
Mostramos los datos de CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUGEIRA BARRIONUEVO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos