CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA
Informe ejecutivo de CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORLIANE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 12/01/2015 | |
MAYORAZGO ESTATES SL | Administrador Unico | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA
Empresa: ELVIRIA ESTATES SL
Administrador Unico
- Cromstedt Lavigne Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5413, L 4320, F 117, S 8, H MA128938, I/A 2 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-29
Empresa: ELVIRIA ESTATES SL
Administrador Unico
- Cromstedt Lavigne Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5413, L 4320, F 116, S 8, H MA128938, I/A 1 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-29
Administrador Unico
- Cromstedt Lavigne Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5348, L 4255, F 148, S 8, H MA125930, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-29
Empresa: ORLIANE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cromstedt Lavigne Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5356, L 4263, F 119, S 8, H MA126266, I/A 1 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-29
Administrador Unico
- Cromstedt Lavigne Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5348, L 4255, F 147, S 8, H MA125930, I/A 1 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-29
Empresa: MAYORAZGO ESTATES SL
Administrador Unico
- Cromstedt Lavigne Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5162, L 4069, F 117, S 8, H MA119068, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-29
Información de CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA
Mostramos los datos de CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CROMSTEDT LAVIGNE ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos