CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL | Administrador Unico | 15/09/2017 | |
CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL | Socio Unico | 15/09/2017 | |
CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL | Apoderado | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Socio Único
- Cristobal Luque Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 40, S 8, H M 263411, I/A 8 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Administrador Unico
- Cristobal Luque Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 40, S 8, H M 263411, I/A 7 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Apoderado
- Cristobal Luque Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 39, S 8, H M 263411, I/A 6 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Administrador Unico
- Cristobal Luque Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 39, S 8, H M 263411, I/A 5 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: PINCRES SL
Administrador Solidario
- Cristobal Luque Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10542 , F 156, S 8, H M 167263, I/A 12 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Administrador Unico
- Cristobal Luque Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 38, S 8, H M 263411, I/A 3 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: CLINICA DENTAL SALUD 2000 SL
Administrador Solidario
- Cristobal Luque Maria Dolores
- Pinilla Juarez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15642 , F 38, S 8, H M 263411, I/A 3 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Información de CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTOBAL LUQUE MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos