CRISTO CERVERA MARINA
Informe ejecutivo de CRISTO CERVERA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRISTO CERVERA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRAMBER SERVICES SL | Administrador Unico | 08/01/2020 | |
KRAMBER SERVICES SL | Liquidador | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
LOAMBER CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 20/07/2011 | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE CRISTO CERVERA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTO CERVERA MARINA
Empresa: KRAMBER SERVICES SL
Liquidador
- Cristo Cervera Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9700 , F 6, S 8, H M 155857, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: KRAMBER SERVICES SL
Administrador Unico
- Cristo Cervera Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9700 , F 6, S 8, H M 155857, I/A 5 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: LOAMBER CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Cristo Cervera Berta
- Cristo Cervera Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7022 , F 103, S 8, H M 114186, I/A 8 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: LOAMBER CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Cristo Cervera Berta
- Cristo Cervera Marina
- Cristo Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7022 , F 102, S 8, H M 114186, I/A 7 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Información de CRISTO CERVERA MARINA
Mostramos los datos de CRISTO CERVERA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTO CERVERA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos