CRISTINA VIROS HIRSEMANN
Informe ejecutivo de CRISTINA VIROS HIRSEMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRISTINA VIROS HIRSEMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGARA PREDIAL 2.000 SL | Apoderado | 13/07/2022 | |
NORFEU HABITAT SL | Administrador Unico | 07/04/2021 | |
SNEROLL SL | Administrador Solidario | 19/11/2019 | |
ORESTES 2000 SL | Administrador Mancomunado | 12/04/2019 | |
SUROS DEL GIRONES SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
ELECTRA SANT JOAN TER SA | Apoderado | 04/04/2019 | |
NAMESRI SL | Administrador Unico | 28/07/2016 |
VINCULACIONES DE CRISTINA VIROS HIRSEMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTINA VIROS HIRSEMANN
Empresa: ORESTES 2000 SL
Administrador Solidario
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 31310, I/A 15 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-17
Empresa: EGARA PREDIAL 2.000 SL
Apoderado
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 152, S 8, H GI 25778, I/A 8 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-17
Empresa: NORFEU HABITAT SL
Administrador Unico
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 9, S 8, H GI 41817, I/A 5 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-17
Empresa: SNEROLL SL
Administrador Solidario
- Agustin Llorens Serrats
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 139, S 8, H GI 8597, I/A 9 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-17
Empresa: ORESTES 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Cristina Viros Hirsemann
- Gerard Viros Castillejos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 200, S 8, H GI 31310, I/A 11 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-17
Empresa: SUROS DEL GIRONES SL
Administrador Unico
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 222, S 8, H GI 22379, I/A 7 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-17
Empresa: ELECTRA SANT JOAN TER SA
Apoderado
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 43, S 8, H GI 5085, I/A 16 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-17
Empresa: NAMESRI SL
Administrador Unico
- Cristina Viros Hirsemann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 202, S 8, H GI 61039, I/A 1 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-17
Información de CRISTINA VIROS HIRSEMANN
Mostramos los datos de CRISTINA VIROS HIRSEMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTINA VIROS HIRSEMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos