CRISTINA RUIZ ABELLAN
Informe ejecutivo de CRISTINA RUIZ ABELLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRISTINA RUIZ ABELLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISOLBLANC SL | Socio Unico | 04/12/2020 | 28/08/2024 |
CRISOLBLANC SL | Administrador Unico | 04/12/2020 | 28/08/2024 |
CRISOLBLANC SERVICIOS DE EMPLEO ETT SL | Socio Unico | 24/03/2022 | 31/07/2024 |
CRISOLBLANC SERVICIOS DE EMPLEO ETT SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | 31/07/2024 |
VINCULACIONES DE CRISTINA RUIZ ABELLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTINA RUIZ ABELLAN
Empresa: CRISOLBLANC SL
Administrador Unico
- Cristina Ruiz Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU102960, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-30
Administrador Unico
- Cristina Ruiz Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU107772, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Administrador Unico
- Cristina Ruiz Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 6, S 8, H MU107772, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-30
Socio Único
- Cristina Ruiz Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 6, S 8, H MU107772, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-30
Empresa: CRISOLBLANC SL
Administrador Unico
- Cristina Ruiz Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 112, S 8, H MU102960, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-30
Empresa: CRISOLBLANC SL
Socio Único
- Cristina Ruiz Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 112, S 8, H MU102960, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-30
Información de CRISTINA RUIZ ABELLAN
Mostramos los datos de CRISTINA RUIZ ABELLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTINA RUIZ ABELLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos