CRISTINA MONICA DAVICCO
Informe ejecutivo de CRISTINA MONICA DAVICCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRISTINA MONICA DAVICCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO FONDO SL | Apoderado Solidario | 11/07/2014 | |
ESTUDIO NUEVAS GLORIAS SL | Apoderado | 08/10/2012 |
VINCULACIONES DE CRISTINA MONICA DAVICCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISTINA MONICA DAVICCO
Empresa: ESTUDIO NUEVAS GLORIAS SL
Administrador Unico
- Cristina Monica Davicco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43379 , F 184, S 8, H B 427293, I/A 6 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-08
Empresa: ESTUDIO NUEVAS GLORIAS SL
Administrador Unico
- Cristina Monica Davicco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43379 , F 183, S 8, H B 427293, I/A 4 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Empresa: ESTUDIO FONDO SL
Apoderado Solidario
- Cristina Monica Davicco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32688 , F 186, S 8, H B 213844, I/A 4 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08
Empresa: ESTUDIO NUEVAS GLORIAS SL
Apoderado
- Cristina Monica Davicco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43379 , F 182, S 8, H B 427293, I/A 2 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-08
Información de CRISTINA MONICA DAVICCO
Mostramos los datos de CRISTINA MONICA DAVICCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISTINA MONICA DAVICCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos