CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL
Informe ejecutivo de CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATAFLASCA SL | Administrador Unico | 19/02/2019 |
VINCULACIONES DE CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL
Empresa: MACOUPIN SL
Administrador Unico
- Crispino Brueño Nicolas Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 153, S 8, H PM 73392, I/A 3 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-07
Empresa: PATAFLASCA SL
Administrador Unico
- Crispino Brueño Nicolas Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 120, S 8, H PM 79273, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-07
Empresa: PATAFLASCA SL
Administrador Solidario
- Crispino Brueño Nicolas Ariel
- Gomila Vidal Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 120, S 8, H PM 79273, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-07
Empresa: MACOUPIN SL
Administrador Unico
- Crispino Brueño Nicolas Ariel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 152, S 8, H PM 73392, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-07
Empresa: PATAFLASCA SL
Administrador Solidario
- Crispino Brueño Nicolas Ariel
- Gomila Vidal Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 118, S 8, H PM 79273, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-07
Información de CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL
Mostramos los datos de CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRISPINO BRUEÑO NICOLAS ARIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos