CRIHANA CARMEN LOREDANA
Informe ejecutivo de CRIHANA CARMEN LOREDANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRIHANA CARMEN LOREDANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACION Y FABRICACION DE ALUMINIO Y PVC SERVION SL | Socio Unico | 27/01/2022 | |
INSTALACION Y FABRICACION DE ALUMINIO Y PVC SERVION SL | Administrador Unico | 27/01/2022 | |
FIDELSTIK SL | Apoderado Solidario | 09/06/2020 | |
GRUPO SERVION IBERIA SL | Apoderado | 29/04/2020 | |
ESENZA ATELIER SL | Administrador Solidario | 01/02/2017 |
VINCULACIONES DE CRIHANA CARMEN LOREDANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRIHANA CARMEN LOREDANA
Administrador Unico
- Crihana Carmen Loredana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42996 , F 80, S 8, H M 759915, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Socio Único
- Crihana Carmen Loredana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42996 , F 80, S 8, H M 759915, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: BANNUTTI IBERIA SL
Administrador Unico
- Crihana Carmen Loredana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34443 , F 220, S 8, H M 619558, I/A 4 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: FIDELSTIK SL
Apoderado Solidario
- Crihana Carmen Loredana
- Crihana Mihai Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40532 , F 80, S 8, H M 719511, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Empresa: GRUPO SERVION IBERIA SL
Apoderado
- Crihana Carmen Loredana
- Crihana Mihai Florin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40376 , F 3, S 8, H M 717216, I/A 2 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Empresa: ESENZA ATELIER SL
Administrador Solidario
- Crihana Carmen Loredana
- Visan Ancuta Giorgiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35586 , F 11, S 8, H M 639571, I/A 1 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: BANNUTTI IBERIA SL
Administrador Unico
- Crihana Carmen Loredana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34443 , F 216, S 8, H M 619558, I/A 1 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Información de CRIHANA CARMEN LOREDANA
Mostramos los datos de CRIHANA CARMEN LOREDANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRIHANA CARMEN LOREDANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos