CRIADO BRAVO ADORACION
Informe ejecutivo de CRIADO BRAVO ADORACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRIADO BRAVO ADORACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRASAS PUBLICIDAD SL | Apoderado Solidario | 16/01/2017 | |
BRASAS PUBLICIDAD SL | Apoderado | 15/02/2010 |
VINCULACIONES DE CRIADO BRAVO ADORACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRIADO BRAVO ADORACION
Empresa: BRASAS PUBLICIDAD SL
Apoderado Solidario
- Criado Bravo Adoracion
- Leyva Sastre Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 95, S 8, H A 2213, I/A 11 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-03
Empresa: BRASAS PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Criado Bravo Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 95, S 8, H A 2213, I/A 10 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-03
Empresa: BRASAS PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Criado Bravo Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 95, S 8, H A 2213, I/A 9 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-03
Empresa: BRASAS PUBLICIDAD SL
Apoderado
- Criado Bravo Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 196, S 8, H A 2213, I/A 6 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-03
Información de CRIADO BRAVO ADORACION
Mostramos los datos de CRIADO BRAVO ADORACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRIADO BRAVO ADORACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos