CRIADO AGUADO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CRIADO AGUADO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRIADO AGUADO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS SL | Administrador Unico | 18/12/2023 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE LENGUA DE SIGNOS SL | Socio Unico | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE CRIADO AGUADO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRIADO AGUADO JOSE MARIA
Administrador Unico
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22501 , F 160, S 8, H M 402109, I/A 4 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: VISUALSIL SL
Liquidador
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24628 , F 131, S 8, H M 443285, I/A 3 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: VISUALSIL SL
Administrador Unico
- Criado Aguado Jose Maria
Liquidador
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24628 , F 131, S 8, H M 443285, I/A 3 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: VISUALSIL SL
Administrador Unico
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24628 , F 130, S 8, H M 443285, I/A 2 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Administrador Unico
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22501 , F 160, S 8, H M 402109, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Administrador Unico
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22501 , F 159, S 8, H M 402109, I/A 2 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Socio Único
- Criado Aguado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22501 , F 159, S 8, H M 402109, I/A 2 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Información de CRIADO AGUADO JOSE MARIA
Mostramos los datos de CRIADO AGUADO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRIADO AGUADO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos