CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS
Informe ejecutivo de CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S.T. DUPONT IBERIA SA | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2017 | |
S.T. DUPONT IBERIA SA | Presidente | 25/08/2011 | |
S.T. DUPONT IBERIA SA | Consejero | 23/11/2010 |
VINCULACIONES DE CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS
Empresa: S.T. DUPONT IBERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Ade Michel-paul-marcel-joseph
- Crevet Alain Francis Louis
- Guzelian Hanh
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34431 , F 94, S 8, H M 28141, I/A 60 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Empresa: S.T. DUPONT IBERIA SA
Consejero
- Crevet Alain Francis Louis
Presidente
- Crevet Alain Francis Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34431 , F 93, S 8, H M 28141, I/A 58 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: ORFARLABO SA
Presidente
- Crevet Alain Francis Louis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28239 , F 205, S 8, H M 28141, I/A 45 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Empresa: ORFARLABO SA
Consejero
- Crevet Alain Francis Louis
- Lemaire Thierry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28239 , F 205, S 8, H M 28141, I/A 44 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Empresa: ORFARLABO SA
Consejero
- Crevet Alain Francis Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13963 , F 225, S 8, H M 28141, I/A 39 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Información de CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS
Mostramos los datos de CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CREVET ALAIN FRANCIS LOUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos