CREUS GASSET ESTANISLAO
Informe ejecutivo de CREUS GASSET ESTANISLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CREUS GASSET ESTANISLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTANISLAO CREUS SL | Administrador Solidario | 31/07/2018 |
VINCULACIONES DE CREUS GASSET ESTANISLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CREUS GASSET ESTANISLAO
Liquidador
- Creus Gasset Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 132, S 8, H L 6644, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Administrador Solidario
- Balust Franch Jose
- Creus Gasset Estanislao
Liquidador
- Creus Gasset Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 132, S 8, H L 6644, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: ESTANISLAO CREUS SL
Administrador Solidario
- Creus Gasset Daniel
- Creus Gasset Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46 , F 61, S 8, H L 794, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-25
Empresa: ESTANISLAO CREUS SL
Administrador Solidario
- Creus Gasset Estanislao
- Creus Noriega Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46 , F 61, S 8, H L 794, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-25
Empresa: ESTANISLAO CREUS SL
Administrador Solidario
- Creus Gasset Estanislao
- Creus Noriega Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 213, S 8, H L 794, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-25
Empresa: ESTANISLAO CREUS SL
Administrador Solidario
- Creus Gasset Estanislao
- Creus Noriega Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44 , F 213, S 8, H L 794, I/A 2 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-25
Información de CREUS GASSET ESTANISLAO
Mostramos los datos de CREUS GASSET ESTANISLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CREUS GASSET ESTANISLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos