CRETU EUGENIA-VIOLETA
Informe ejecutivo de CRETU EUGENIA-VIOLETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRETU EUGENIA-VIOLETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMO TAYSON SL | Socio Unico | 23/12/2020 | |
PROMO TAYSON SL | Administrador Unico | 23/12/2020 | |
GESTIONES PROMOVIU SL | Socio Unico | 28/05/2020 | |
GESTIONES PROMOVIU SL | Administrador Unico | 28/05/2020 | |
INMOKRETU SL | Administrador Unico | 01/10/2019 |
VINCULACIONES DE CRETU EUGENIA-VIOLETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRETU EUGENIA-VIOLETA
Empresa: PROMO TAYSON SL
Administrador Unico
- Cretu Eugenia-violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 70, S 8, H CR 31544, I/A 1 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-13
Empresa: PROMO TAYSON SL
Socio Único
- Cretu Eugenia-violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 70, S 8, H CR 31544, I/A 1 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-13
Empresa: GESTIONES PROMOVIU SL
Administrador Unico
- Cretu Eugenia-violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40521 , F 28, S 8, H M 719329, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: GESTIONES PROMOVIU SL
Socio Único
- Cretu Eugenia-violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40521 , F 28, S 8, H M 719329, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: INMOKRETU SL
Administrador Unico
- Cretu Eugenia-violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39689 , F 41, S 8, H M 705191, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Información de CRETU EUGENIA-VIOLETA
Mostramos los datos de CRETU EUGENIA-VIOLETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRETU EUGENIA-VIOLETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos