CRESPO RUIZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CRESPO RUIZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRESPO RUIZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUILDING EXCELLENCE SL | Administrador Unico | 03/01/2012 |
VINCULACIONES DE CRESPO RUIZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO RUIZ JOSE LUIS
Administrador Mancomunado
- Crespo Ruiz Jose Luis
- Sanjurjo Cano Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 81, F 87, S 8, H BU 2799, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-09
Administrador Mancomunado
- Crespo Ruiz Jose Luis
- Sanjurjo Cano Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 81, F 86, S 8, H BU 2799, I/A 10 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-09
Administrador Mancomunado
- Crespo Ruiz Jose Luis
- Sanjurjo Cano Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 81, F 86, S 8, H BU 2799, I/A 10 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-09
Administrador Mancomunado
- Crespo Ruiz Jose Luis
- Sanjurjo Cano Jose Gumersindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 81, F 86, S 8, H BU 2799, I/A 9 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-09
Empresa: VALDICIO SIRES ESPAÑA SL
Liquidador
- Crespo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460, L 251, F 161, S 8, H BU 8537, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-09
Empresa: VALDICIO SIRES ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Crespo Ruiz Jose Luis
- Sainz Mota Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460, L 251, F 161, S 8, H BU 8537, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-09
Empresa: BUILDING EXCELLENCE SL
Administrador Unico
- Crespo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21919 , F 60, S 8, H M 390636, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Información de CRESPO RUIZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de CRESPO RUIZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO RUIZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos