CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA
Informe ejecutivo de CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACION FIJA A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR SME SA | Consejero | 25/03/2021 | 07/03/2023 |
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION SA | Consejero | 08/02/2013 | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACION FIJA A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR SME SA
Consejero
- Crespo Ruiz De Elvira Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38678 , F 40, S 8, H M 114037, I/A 108 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACION FIJA A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR SME SA
Consejero
- Crespo Ruiz De Elvira Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38678 , F 36, S 8, H M 114037, I/A 103 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION SA
Consejero
- Crespo Ruiz De Elvira Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31932 , F 157, S 8, H M 62782, I/A 224 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION SA
Consejero
- Crespo Ruiz De Elvira Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25360 , F 221, S 8, H M 62782, I/A 208 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Información de CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA
Mostramos los datos de CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO RUIZ DE ELVIRA CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos