CRESPO RODRIGO ANGEL
Informe ejecutivo de CRESPO RODRIGO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRESPO RODRIGO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KPMG SA | Consejero | 03/11/2021 | |
IRIS EUROPEA SA | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | |
IRIS EUROPEA SA | Apoderado Mancomunado | 23/10/2014 | |
KPMG ASESORES SL | Apoderado | 26/09/2014 | |
KPMG AUDITORES SL | Apoderado | 21/05/2012 | |
IRIS EUROPEA SA | Consejero | 03/08/2011 | |
IRIS EUROPEA SA | Presidente | 03/08/2011 | |
KPMG AUDITORES SL | Apoderado | 18/10/2010 |
VINCULACIONES DE CRESPO RODRIGO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO RODRIGO ANGEL
Empresa: KPMG SA
Consejero
- Bernad Ramoneda Pablo
- Crespo Rodrigo Angel
- Lacarra Caminero Maria
- Uria Fernandez Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35408 , F 138, S 8, H M 75646, I/A 204 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: IRIS EUROPEA SA
Apoderado Mancomunado
- Crespo Rodrigo Alejandro
- Crespo Rodrigo Angel
- Crespo Rodrigo Maria De Las Mercedes
Apoderado Solidario
- Crespo Rodrigo Alejandro
- Crespo Rodrigo Angel
- Crespo Rodrigo Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 100, S 8, H M 85440, I/A 26 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Empresa: KPMG ASESORES SL
Apoderado
- Crespo Rodrigo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 212, S 8, H M 249480, I/A 119 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: KPMG AUDITORES SL
Apoderado
- Aceytuno Mas Juan Ramon
- Albarracin Santa Cruz Hilario
- Alvaro Esteban Julio
- Arana Lechosa Mikel
- Asla Garcia Enrique
- Bilbao Belda Maria Estibaliz
- Blanco Vera Manuel
- Borras Pamies Federico
- Carral Lopez Tapia Cosme
- Crespo Rodrigo Angel
- Cuevas Gonzalez Beatriz
- Damotte Eric Albert Guy
- De Hita Planella Jose Maria
- De La Iglesia Ortega Francisco
- De Miguel Gonzalez Ana
- Del Pozo-almazan Lopez Miguel Angel
- Faura Borruey Miguel Angel
- Fernandez Poderos Ana Maria
- Fernandez Vazquez Maeso Carlos
- Fernandez Villaran Ara Maria Eugenia
- Fornieles Melero Antonio Enrique
- Fraga Romero Daniel
- Gibert Pibernat Francisco
- Gil Reina Rafael Francisco
- Gonzalez Fernandez Eduardo
- Gonzalez Millan Pedro Jose
- Guinea Lopez Borja
- Hernanz Sayans David
- Jimenez Ruiz Jesus
- Lacarra Caminero Maria
- Lagen Vidal Juan
- Latorre Saez Juan Francisco
- Lechuga Campillo Antonio
- Leivar Aragon Jose Ignacio
- Llamazares Villalba Eliseo
- Llorente Bastardo Juan Jose
- Lopez De La Torre Vazquez Tomas
- Martin Barbon Manuel
- Martin Blasco Julian
- Martin Riaño Luis Alberto
- Martinez Martinez Manuel Vicente
- Melero Iriarte Ana Maria
- Mir Roma Julio
- Monedero Aguilar Ramon-jesus
- Moreno Fauste Gregorio
- Moreno Muñoz Francisco Javier
- Muñoz Neira Francisco Javier
- Nuñez Perez Alejandro
- Paredes Gomez Miguel Angel
- Peirano Calliano Alessandro
- Peregrina Garcia Carlos Manuel
- Perez Ruiz Jose Luis
- Pla Hernadez Juan Manuel
- Ponsa Talavera Joan Manuel
- Puig Garcia Nicolas
- Quesada Torrejon Salvador
- Rabadan Molero Francisco Jose
- Rodriguez De Prado Jose Ignacio
- Rodriguez Pereira Gustavo
- Roger Rull Francisco
- Rosa Cortez Ana
- Roses Noguer Albert
- Ruecker Embden Bernardo Uwe
- Sanchez Lopez Olga
- Sang Mungroosing Kwetfung Ng- Wunt
- Serrate Urrea Fernando
- Trelles Blanco Vicente
- Vargas Gomez Bernardo
- Ventura Sureda Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29292 , F 19, S 8, H M 188007, I/A 119 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-28
Empresa: IRIS EUROPEA SA
Consejero
- Crespo Rodrigo Alejandro
- Crespo Rodrigo Angel
- Crespo Rodrigo Maria De Las Mercedes
Presidente
- Crespo Rodrigo Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5217 , F 224, S 8, H M 85440, I/A 24 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: IRIS EUROPEA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Crespo Carrascoso Alejandro
- Crespo Rodrigo Angel
- Crespo Rodrigo Maria De Las Mercedes
- Villares Belvis Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5217 , F 224, S 8, H M 85440, I/A 24 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: KPMG AUDITORES SL
Apoderado
- Aceytuno Mas Juan Ramon
- Alvaro Esteban Julio
- Arana Lechosa Mikel
- Asla Garcia Enrique
- Bilbao Belba Maria Estibaliz
- Blanco Vera Manuel
- Borras Pamies Federico
- Crespo Rodrigo Angel
- Cuevas Gonzalez Beatriz
- De Hita Planella Jose Maria
- De Miguel Gonzalez Ana
- Del Castillo Crespo Jose Antonio
- Del Pozo-almazan Lopez Miguel Angel
- Faura Borruey Miguel Angel
- Fernandez Poderos Ana Maria
- Fernandez Vazquez Maeso Carlos
- Fernandez Villaran Ara Maria Eugenia
- Ferrer Pastor Cesar
- Ferrer Puig Miguel
- Fornieles Melero Antonio
- Fraga Romero Daniel
- Garcia Ferrer Fernando
- Garcia Povedano Julio Pablo
- Ghosh Basu David
- Gibert Pibernat Francisco
- Gil Reina Rafael Francisco
- Gomez Jareño De La Plaza Antonio
- Gonzalez Millan Pedro Jose
- Guinea Lopez Borja
- Hernanz Sayans David
- Herreros Escamilla Jorge
- Lagen Vidal Juan
- Latorre Saez Juan Francisco
- Lechuga Campillo Antonio
- Leivar Aragon Jose Ignacio
- Llamazares Villalba Eliseo
- Llorente Bastardo Juan Jose
- Lopez De La Torre Vazquez Tomas
- Martin Barbon Manuel
- Martin Blasco Julian
- Martinez Martinez Manuel Vicente
- Mir Roma Julio
- Moreno Fauste Gregorio
- Muñoz Neira Francisco Javier
- Nuñez Perez Alejandro
- Paredes Gomez Miguel Angel
- Peirano Calliano Alessandro
- Peregrina Garcia Carlos Manuel
- Perez Ruiz Jose Luis
- Pla Hernandez Joan Manuel
- Rabadan Molero Francisco Jose
- Rodriguez De Prado Jose Ignacio
- Rodriguez Pereira Gustavo
- Roger Rull Francisco
- Roses Noguer Albert
- Ruecker Embden Bernardo Uwe
- Sanchez Lopez Olga
- Sebastian De Erice Sanchez Ocaña Luis
- Serrate Urrea Fernando
- Trelles Blanco Vicente
- Vargas Gomez Bernardo
- Ventura Sureda Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24908 , F 195, S 8, H M 188007, I/A 100 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Información de CRESPO RODRIGO ANGEL
Mostramos los datos de CRESPO RODRIGO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO RODRIGO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos