CRESPO PEREZ ALBARINO
Informe ejecutivo de CRESPO PEREZ ALBARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRESPO PEREZ ALBARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A LACENA DO OITO SL | Administrador Unico | 26/11/2010 | |
SHIL & BADY SL | Administrador Solidario | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE CRESPO PEREZ ALBARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO PEREZ ALBARINO
Empresa: POP OURENSE SL
Administrador Solidario
- Crespo Perez Albarino
- Rey Gonzalez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 110, S 8, H OR 13028, I/A 2 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-32
Empresa: POP OURENSE SL
Administrador Solidario
- Crespo Perez Albarino
- Rey Gonzalez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 109, S 8, H OR 13028, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-32
Empresa: A LACENA DO DAVID SL
Administrador Unico
- Crespo Perez Albarino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 169, S 8, H OR 12815, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-32
Empresa: SHIL & BADY SL
Administrador Solidario
- Bernardez Rodriguez Francisco
- Crespo Perez Albarino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 801 , F 144, S 8, H OR 12507, I/A 1 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-32
Información de CRESPO PEREZ ALBARINO
Mostramos los datos de CRESPO PEREZ ALBARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO PEREZ ALBARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos