CRESPO NAVARRO FELIX
Informe ejecutivo de CRESPO NAVARRO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRESPO NAVARRO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERQUIJANO COMERCIAL SL | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
COMERCIALIZADORA UTAGRE SL | Administrador Unico | 19/12/2023 | |
VILLA CATALINA VIP SL | Administrador Solidario | 19/02/2018 |
VINCULACIONES DE CRESPO NAVARRO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO NAVARRO FELIX
Empresa: COMERCIALIZADORA UTAGRE SL
Administrador Unico
- Crespo Navarro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17571 , F 64, S 8, H M 302097, I/A 7 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Empresa: INVERQUIJANO COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Crespo Navarro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13705 , F 16, S 8, H M 223416, I/A 6 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: VILLA CATALINA VIP SL
Administrador Solidario
- Briceño Briceño Jose Alexander
- Crespo Navarro Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 44, S 8, H TF 60474, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-38
Empresa: UTAGRE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Navarro Felix
- Navarro Lagos Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17571 , F 62, S 8, H M 302097, I/A 5 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Empresa: INVERQUIJANO SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Navarro Felix
- Navarro Lagos Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13705 , F 15, S 8, H M 223416, I/A 5 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Información de CRESPO NAVARRO FELIX
Mostramos los datos de CRESPO NAVARRO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO NAVARRO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos