CRESPO LOPEZ ESTEFANIA
Informe ejecutivo de CRESPO LOPEZ ESTEFANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRESPO LOPEZ ESTEFANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL | Consejero Delegado | 13/04/2021 | |
FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL | Consejero | 13/04/2021 | |
FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL | Secretario | 13/04/2021 |
VINCULACIONES DE CRESPO LOPEZ ESTEFANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO LOPEZ ESTEFANIA
Empresa: FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL
Consejero Delegado
- Crespo Lopez Estefania
Consejero
- Crespo Ibarra Martin
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Presidente
Secretario
- Crespo Lopez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 61, S 8, H A 62848, I/A 9 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-03
Empresa: FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 61, S 8, H A 62848, I/A 9 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-03
Empresa: FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 61, S 8, H A 62848, I/A 7 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 61, S 8, H A 62848, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-03
Empresa: MUEBLES CRESPO Y DECORACION SL
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 202, S 8, H A 6807, I/A 10 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-03
Empresa: DESARROLLO Y CONTROL FINANCIERO SL
Administrador Unico
- Crespo Lopez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 146, S 8, H A 104097, I/A 5 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-03
Empresa: MUEBLES CRESPO Y DECORACION SA
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 201, S 8, H A 6807, I/A 9 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-03
Empresa: MUEBLES CRESPO Y DECORACION SA
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 201, S 8, H A 6807, I/A 9 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-03
Empresa: FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL
Administrador Solidario
- Crespo Lopez Estefania
- Lopez Diaz Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 60, S 8, H A 62848, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-03
Empresa: FRANCISCO MANUEL CRESPO Y HNOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Crespo Lopez Estefania
- Crespo Lopez Francisco Manuel
- Lopez Diaz Estefania
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Crespo Lopez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 60, S 8, H A 62848, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-03
VER MAS ACTOS
Información de CRESPO LOPEZ ESTEFANIA
Mostramos los datos de CRESPO LOPEZ ESTEFANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO LOPEZ ESTEFANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos