CRESPO ANDRES BENJAMIN
Informe ejecutivo de CRESPO ANDRES BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRESPO ANDRES BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPESCA SL | Socio Unico | 20/02/2024 | |
TAUROHELMANTICA CULTURAL SL | Administrador Solidario | 24/05/2021 | |
LA MONTANERA CHACITABERNA DE ANDALUCIA SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 | |
CHACITABERNA LA MONTANERA SL | Administrador Solidario | 12/12/2016 | |
AGRUPESCA SL | Administrador Unico | 29/01/2013 |
VINCULACIONES DE CRESPO ANDRES BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO ANDRES BENJAMIN
Empresa: AGRUPESCA SL
Socio Único
- Crespo Andres Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 55 , F 11, S 8, H SA 1597, I/A 10 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-37
Empresa: TAUROHELMANTICA CULTURAL SL
Administrador Solidario
- Barbero Riesco Alfonso Roman
- Crespo Andres Benjamin
- Fraile Gomez Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 204, S 8, H SA 18327, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-37
Administrador Solidario
- Crespo Andres Benjamin
- Garcia Gutierrez Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6692 , F 89, S 8, H SE121191, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-41
Empresa: CHACITABERNA LA MONTANERA SL
Administrador Solidario
- Crespo Andres Benjamin
- Rodilla Gonzalez Atilano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 138, S 8, H SA 16496, I/A 1 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-37
Empresa: SPANISH DEEP SEA FISH 2000 SL
Liquidador Solidario
- Crespo Andres Benjamin
- Crespo Andres Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 43, S 8, H SA 7072, I/A 3 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-37
Empresa: SPANISH DEEP SEA FISH 2000 SL
Administrador Solidario
- Crespo Andres Benjamin
- Crespo Andres Francisco
Liquidador Solidario
- Crespo Andres Benjamin
- Crespo Andres Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 43, S 8, H SA 7072, I/A 3 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-37
Consejero Delegado
Consejero
- Crespo Andres Benjamin
- Feltrero Oreja Juan Luis
- Martin Aguado Jose Luis
- Martin Mesonero Juan Antonio
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Crespo Andres Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 225, S 8, H SA 1991, I/A 22 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-37
Consejero Delegado
Consejero
- Crespo Andres Benjamin
- Feltrero Oreja Juan Luis
- Martin Aguado Jose Luis
- Martin Mesonero Juan Antonio
Letrado Asesor
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Crespo Andres Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 224, S 8, H SA 1991, I/A 21 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-37
Empresa: AGRUPESCA SL
Administrador Unico
- Crespo Andres Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 212, S 8, H SA 1597, I/A 6 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-37
Empresa: AGRUPESCA SL
Administrador Mancomunado
- Crespo Andres Benjamin
- Moyano Maza Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 212, S 8, H SA 1597, I/A 6 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-37
Información de CRESPO ANDRES BENJAMIN
Mostramos los datos de CRESPO ANDRES BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO ANDRES BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos