CRESPO ALONSO BERNABE
Informe ejecutivo de CRESPO ALONSO BERNABE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CRESPO ALONSO BERNABE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADEBE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2012 | |
FRAGMENTADORA SA | Apoderado | 02/07/2010 | |
ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA SA | Apoderado | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE CRESPO ALONSO BERNABE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO ALONSO BERNABE
Empresa: TRADEBE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Crespo Alonso Bernabe
- Xavier Rabell Torello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4119 , F 155, S 8, H BI 497,A , I/ 50 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-48
Empresa: FRAGMENTADORA SA
Apoderado
- Artamendi Arrizabalaga Carlos
- Crespo Alonso Bernabe
- Fernandez Puente Jose
- Izquierdo Calleja Luis
- Llapart Gonzalez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35689 , F 39, S 8, H B 71004, I/A 49 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08
Empresa: ECOLOGICA IBERICA Y MEDITERRANEA SA
Apoderado
- Crespo Alonso Bernabe
- Miera Naranjo Rafael
- Ruiz Feltrer Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35278 , F 182, S 8, H B 117887, I/A 41 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Información de CRESPO ALONSO BERNABE
Mostramos los datos de CRESPO ALONSO BERNABE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO ALONSO BERNABE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos