CRESPO AGUILOCHE JULIO
Informe ejecutivo de CRESPO AGUILOCHE JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE CRESPO AGUILOCHE JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL PUERTA DE SAHAGUN SA | Apoderado Mancomunado | 27/11/2012 | |
JULIO CRESPO SA | Apoderado | 30/05/2012 | |
SA DE GRANALLADOS Y PINTURAS AUTOMATICAS JULIO CRESPO | Apoderado Mancomunado | 01/03/2012 | |
PINTURAS VILLADA CANARIAS SL | Administrador Unico | 07/06/2011 | |
SA DE GRANALLADOS Y PINTURAS AUTOMATICAS JULIO CRESPO | Consejero Delegado Solidario | 23/05/2011 |
VINCULACIONES DE CRESPO AGUILOCHE JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO AGUILOCHE JULIO
Administrador Unico
- Crespo Aguiloche Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 16835, I/A 9 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-24
Administrador Unico
- Crespo Aguiloche Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 150, S 8, H AS 16182, I/A 23 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-33
Empresa: HOTEL PUERTA DE SAHAGUN SA
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
- Crespo Aguiloche Julio
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 187, S 8, H LE 13138, I/A 18 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-24
Empresa: JULIO CRESPO CANARIAS SA
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 44, S 8, H TF 14871, I/A 30 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-38
Empresa: JULIO CRESPO SA
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14861 , F 202, S 8, H M 247249, I/A 29 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28852 , F 209, S 8, H M 252006, I/A 38 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: JULIO CRESPO CATALUÑA SA
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 22, S 8, H T 16319, I/A 32 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-43
Empresa: HOTEL PUERTA DE SAHAGUN SA
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
- Crespo Aguiloche Julio
- Crespo Villalobos Ana Isabel
- Crespo Villalobos Marta
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 148, S 8, H LE 13138, I/A 15 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-24
Empresa: HOTEL PUERTA DE SAHAGUN SA
Consejero Delegado
- Crespo Aguiloche Julio
Consejero
- Crespo Aguiloche Julio
- Crespo Villalobos Ana Isabel
- Crespo Villalobos Marta
Presidente
- Crespo Aguiloche Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 21, S 8, H LE 13138, I/A 7 A (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-24
Empresa: OCA INDUSTRIAL SA
Liquidador Solidario
- Crespo Aguiloche Julio
- Ruiz Arroyo Salome
- Ruiz Madina Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 215, S 8, H VI 5423, I/A 19 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-01
VER MAS ACTOS
Información de CRESPO AGUILOCHE JULIO
Mostramos los datos de CRESPO AGUILOCHE JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO AGUILOCHE JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos