CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN
Informe ejecutivo de CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUROR SL | Apoderado | 09/12/2016 |
VINCULACIONES DE CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN
Empresa: DUROR SL
Administrador Unico
- Crespi De Valldaura Cardenal Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 215, S 8, H M 54379, I/A 18 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Empresa: KALIMNOS CREACIONES SL
Liquidador
- Crespi De Valldaura Cardenal Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26331 , F 58, S 8, H M 474537, I/A 2 (08/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Empresa: KALIMNOS CREACIONES SL
Administrador Unico
- Crespi De Valldaura Cardenal Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26331 , F 58, S 8, H M 474537, I/A 2 (08/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Empresa: DUROR SL
Administrador Unico
- Crespi De Valldaura Cardenal Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 214, S 8, H M 54379, I/A 17 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: DUROR SL
Apoderado
- Crespi De Valldaura Cardenal Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 213, S 8, H M 54379, I/A 16 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: KALIMNOS CREACIONES SL
Administrador Unico
- Crespi De Valldaura Cardenal Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26331 , F 57, S 8, H M 474537, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Información de CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN
Mostramos los datos de CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPI DE VALLDAURA CARDENAL AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos