CREMADES VILLARES CARLOS
Informe ejecutivo de CREMADES VILLARES CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CREMADES VILLARES CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIESMERAL SL | Representante | 11/06/2024 | |
EFECTIVITY INTEGRAL SERVICES SL | Apoderado | 29/11/2023 | |
AGROESPINO SL | Apoderado | 03/06/2021 | |
NUEVOS DESARROLLOS Y PROYECCIONES 2100 SL | Administrador Unico | 17/09/2018 |
VINCULACIONES DE CREMADES VILLARES CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CREMADES VILLARES CARLOS
Empresa: RIESMERAL SL
Administrador Unico
Representante
- Cremades Villares Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824697, I/A 1 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: EFECTIVITY INTEGRAL SERVICES SL
Apoderado
- Cremades Villares Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 38, S 8, H SS 36424, I/A 5 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-20
Empresa: AGROESPINO SL
Apoderado
- Cremades Villares Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41982 , F 141, S 8, H M 743393, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Administrador Unico
- Cremades Villares Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38126 , F 180, S 8, H M 678508, I/A 1 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Información de CREMADES VILLARES CARLOS
Mostramos los datos de CREMADES VILLARES CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CREMADES VILLARES CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos