CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAY CINEMA TARRACO SL | Apoderado | 11/04/2014 |
VINCULACIONES DE CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO
Apoderado
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 184, S 8, H B 26947, I/A 4258 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Empresa: JAUME ORO SL
Consejero
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Vicepresidente
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 790 , F 206, S 8, H L 1394, I/A 88 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-25
Empresa: JAUME ORO SL
Apoderado
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 790 , F 205, S 8, H L 1394, I/A 87 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-25
Apoderado
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 32, S 8, H B 26947, I/A 4162 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Empresa: SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA
Apoderado
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36516 , F 27, S 8, H M 32553, I/A 528 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: FCC MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32430 , F 132, S 8, H M 60671, I/A 1328 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: REIAL CLUB NAUTIC TARRAGONA SL
Administrador Unico
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 165, S 8, H T 41186, I/A 3 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-43
Apoderado
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 14, S 8, H B 26947, I/A 4136 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: PALLARS JUSSA NETEJA I SERVEIS SA
Liquidador
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
- Orrit Ambrosio Victor
- Pont I Jordana Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 144, S 8, H L 18619, I/A 3 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-25
Empresa: REIAL CLUB NAUTIC TARRAGONA SL
Administrador Unico
- Cremades Ripoll Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 164, S 8, H T 41186, I/A 2 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
VER MAS ACTOS
Información de CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO
Mostramos los datos de CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CREMADES RIPOLL MANUEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos