CREMADES ARQUES ERNESTO
Informe ejecutivo de CREMADES ARQUES ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CREMADES ARQUES ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRADOR DEL MAIGMO SL | Administrador Unico | 01/07/2019 | |
CORRAL NOU ECOLOGIC SL | Administrador Unico | 25/06/2015 |
VINCULACIONES DE CREMADES ARQUES ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CREMADES ARQUES ERNESTO
Empresa: ALMUSEY SL
Administrador Solidario
- Arques Ventura Caridad
- Cremades Arques Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 194, S 8, H A 13927, I/A 5 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-03
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL TIBI SL
Consejero Delegado Solidario
- Arques Ventura Caridad
- Cremades Arques Ernesto
Consejero
- Arques Ventura Caridad
- Cremades Arques Cristina
- Cremades Arques Ernesto
- Cremades Arques Julio
- Cremades Jorda Ernesto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cremades Arques Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 119, S 8, H A 72632, I/A 4 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-03
Empresa: CREAR PLAST SL
Administrador Unico
- Cremades Arques Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886 , F 221, S 8, H A 26566, I/A 16 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-03
Empresa: MIRADOR DEL MAIGMO SL
Administrador Unico
- Cremades Arques Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4226 , F 130, S 8, H A 165796, I/A 1 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-03
Empresa: CORRAL NOU ECOLOGIC SL
Administrador Unico
- Cremades Arques Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 131, S 8, H A 145610, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-03
Información de CREMADES ARQUES ERNESTO
Mostramos los datos de CREMADES ARQUES ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CREMADES ARQUES ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos