COZAR MARCILLA CARLOS
Informe ejecutivo de COZAR MARCILLA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COZAR MARCILLA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGURIDAD THRON SL COMAGUA COMERCIAL DE AGUAS SA AQUAGEST SA UTE LEY 18 1982 | Administrador Unico | 18/05/2009 |
VINCULACIONES DE COZAR MARCILLA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COZAR MARCILLA CARLOS
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cozar Marcilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 61, S 8, H A 4919, I/A 108 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cabrera Roman Carlos Francisco
- Cozar Marcilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 117, S 8, H A 4919, I/A 103 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-03
Empresa: AQUALOGY SUPPLY CHAIN SA
Apoderado
- Calero Castillo Alfonso
- Cozar Marcilla Carlos
- Cozar Marcilla Carlos
- Cozar Marcilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3557 , F 166, S 8, H A 36369, I/A 38 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-03
Empresa: LABAQUA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3452 , F 93, S 8, H A 4576, I/A 47 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-03
Apoderado Solidario
- Alcazar Bermejo Aurelio
- Cabrera Roman Carlos
- Cozar Marcilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 224, S 8, H A 4917, I/A 65 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Apoderado Mancomunado
- Aguado Jimenez Francisco De Asis
- Cozar Marcilla Carlos
- Cozar Marcilla Carlos
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3495 , F 112, S 8, H A 4919, I/A 91 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Administrador Unico
- Cozar Marcilla Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 161, S 8, H A 117151, I/A 1 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-03
Información de COZAR MARCILLA CARLOS
Mostramos los datos de COZAR MARCILLA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COZAR MARCILLA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos