COVES BOIX FRANCISCO
Informe ejecutivo de COVES BOIX FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COVES BOIX FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BABO TARA PMS SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
BABO TARA PMS SL | Socio Unico | 06/03/2024 | |
COBO SANSER SL | Administrador Unico | 30/11/2021 | |
COBO SANSER SL | Socio Unico | 30/11/2021 | |
COLON 41 NOVEL SL | Socio Unico | 02/09/2020 | |
COLON 41 NOVEL SL | Administrador Unico | 02/09/2020 | |
SALA 40 VARIEDADES SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2020 | |
GESTIONES COBOIX SL | Socio Unico | 19/02/2018 | |
GESTIONES COBOIX SL | Administrador Unico | 19/02/2018 | |
CAREMUMA4 SL | Socio Unico | 02/12/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COVES BOIX FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COVES BOIX FRANCISCO
Empresa: BABO TARA PMS SL
Administrador Unico
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4382 , F 41, S 8, H A 174722, I/A 2 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-03
Empresa: BABO TARA PMS SL
Socio Único
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4382 , F 41, S 8, H A 174722, I/A 2 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-03
Empresa: EVENTOS SINGULARES KALEPOLIN SL
Administrador Unico
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4533 , F 220, S 8, H A 183243, I/A 2 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-03
Empresa: EVENTOS SINGULARES KALEPOLIN SL
Administrador Unico
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4533 , F 220, S 8, H A 183243, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-03
Empresa: EVENTOS SINGULARES KALEPOLIN SL
Socio Único
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4533 , F 220, S 8, H A 183243, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-03
Empresa: COBO SANSER SL
Administrador Unico
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 201, S 8, H A 170273, I/A 2 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-03
Empresa: COBO SANSER SL
Nuevo Socio Único
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301 , F 201, S 8, H A 170273, I/A 2 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-03
Empresa: ALQUILERES SATENUR SL
Administrador Solidario
- Coves Boix Francisco
- Garcia Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380 , F 174, S 8, H A 174674, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-03
Empresa: ALQUILERES SATENUR SL
Administrador Solidario
- Coves Boix Francisco
- Garcia Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4380 , F 174, S 8, H A 174674, I/A 1 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-03
Empresa: COLON 41 NOVEL SL
Administrador Unico
- Coves Boix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 93, S 8, H A 171002, I/A 1 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-03
VER MAS ACTOS
Información de COVES BOIX FRANCISCO
Mostramos los datos de COVES BOIX FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COVES BOIX FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos