COVELO CARTELLE ANTONIO
Informe ejecutivo de COVELO CARTELLE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COVELO CARTELLE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTABLE LAND SL | Administrador Unico | 29/04/2011 | |
COVELO CARTELLE ANTONIO 002517148D SLNE | Administrador Unico | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE COVELO CARTELLE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COVELO CARTELLE ANTONIO
Empresa: 8 DEGREES FACTORY SL
Administrador Solidario
- Covelo Cartelle Antonio
- Pruneda Felip Ferran
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 484728, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: WYSEE MARKETPLACE SL
Liquidador
- Covelo Cartelle Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45494 , F 51, S 8, H B 489688, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-08
Empresa: WYSEE MARKETPLACE SL
Administrador Unico
Liquidador
- Covelo Cartelle Antonio
REPR.143 RRM
- Covelo Cartelle Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45494 , F 51, S 8, H B 489688, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-08
Empresa: WYSEE MARKETPLACE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Covelo Cartelle Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45494 , F 46, S 8, H B 489688, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: 8 DEGREES FACTORY SL
Administrador Solidario
- Covelo Cartelle Antonio
- Pruneda Felip Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 74, S 8, H B 484728, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: PORTABLE LAND SL
Administrador Unico
- Covelo Cartelle Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42512 , F 16, S 8, H B 410183, I/A 1 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Empresa: CREATIVE FRAMEWORK SL
Administrador Mancomunado
- Covelo Cartelle Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39981 , F 209, S 8, H B 358942, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-08
Administrador Unico
- Covelo Cartelle Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41269 , F 57, S 8, H B 379129, I/A 1 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Información de COVELO CARTELLE ANTONIO
Mostramos los datos de COVELO CARTELLE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COVELO CARTELLE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos