COUTAND PATRICK
Informe ejecutivo de COUTAND PATRICK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COUTAND PATRICK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANDE ARMEE CONSEIL ESPAÑA SL | Presidente | 11/04/2016 | |
GRANDE ARMEE CONSEIL ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 11/04/2016 | |
GRANDE ARMEE CONSEIL ESPAÑA SL | Consejero | 11/04/2016 |
VINCULACIONES DE COUTAND PATRICK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COUTAND PATRICK
Empresa: EIDOSTECH CONSULTORES SL
Consejero Delegado
- Coutand Patrick
Consejero
- Bougon Patrice
- Boytchev Christophe Jean-philippe
- Coutand Patrick
Presidente
- Coutand Patrick
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 99, S 8, H BI 35557, I/A 18 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Empresa: GRANDE ARMEE CONSEIL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Coutand Patrick
Consejero
- Coutand Patrick
Presidente
- Coutand Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32004 , F 49, S 8, H M 491202, I/A 12 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: EIDOSTECH CONSULTORES SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Coutand Patrick
Consejero
- Coutand Patrick
Presidente
- Coutand Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 97, S 8, H BI 35557, I/A 16 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: VALVULAS DE PRECISION ESPAÑOLA SA
Administrador Solidario
- Coutand Patrick
- Flamand Jean Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894 , F 200, S 8, H M 66299, I/A 24 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-28
Información de COUTAND PATRICK
Mostramos los datos de COUTAND PATRICK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COUTAND PATRICK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos