COUPET CATHERINE
Informe ejecutivo de COUPET CATHERINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COUPET CATHERINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA | Consejero | 20/04/2015 | 03/11/2020 |
UP AGANEA EDE SA | Consejero | 13/12/2016 | 13/05/2020 |
KALIDEA SLG ESPAÑA SL | Consejero | 10/08/2017 | 15/02/2019 |
VINCULACIONES DE COUPET CATHERINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COUPET CATHERINE
Empresa: CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA
Consejero
- Coupet Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13474 , F 61, S 8, H M 110786, I/A 65 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: UP AGANEA EDE SA
Consejero
- Coupet Catherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33127 , F 41, S 8, H M 596190, I/A 7 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Empresa: KALIDEA SLG ESPAÑA SL
Consejero
- Bernon Olivier
- Brunel Cyril
- Coupet Catherine
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36266 , F 168, S 8, H M 651608, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: KALIDEA SLG ESPAÑA SL
Consejero
- Bernon Olivier
- Brunel Cyril
- Coupet Catherine
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36266 , F 167, S 8, H M 651608, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
Empresa: AGANEA INVESTMENTS SA
Apoderado
Auditor
Consejero
- Bernon Olivier
- Brunel Cyril
- Coupet Catherine
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33127 , F 35, S 8, H M 596190, I/A 4 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13474 , F 57, S 8, H M 110786, I/A 54 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Información de COUPET CATHERINE
Mostramos los datos de COUPET CATHERINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COUPET CATHERINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos