COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLAVE RECORDS SL | Apoderado | 07/09/2009 |
VINCULACIONES DE COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO
Empresa: INZO DISTRIBUCIONS SL
Administrador Unico
- Couceiro Rivas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 51, S 8, H SC 29338, I/A 4 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-15
Empresa: PORTO PEDRA SL
Administrador Unico
- Couceiro Rivas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 64, S 8, H SC 17941, I/A 7 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-15
Empresa: CLAVE RECORDS SL
Administrador Unico
- Couceiro Rivas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 57, S 8, H SC 11684, I/A 9 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-15
Empresa: CLAVE RECORDS SL
Administrador Unico
- Couceiro Rivas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 57, S 8, H SC 11684, I/A 7 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-15
Empresa: CLAVE RECORDS SL
Apoderado
- Couceiro Rivas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 57, S 8, H SC 11684, I/A 6 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-15
Información de COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COUCEIRO RIVAS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos