COTTRELL TIMOTHY R
Informe ejecutivo de COTTRELL TIMOTHY R
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COTTRELL TIMOTHY R
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMEX ESPAÑA SA | Apoderado | 06/05/2010 | 04/12/2019 |
CABALLERIZA HOLDINGS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE COTTRELL TIMOTHY R
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTTRELL TIMOTHY R
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Cottrell Timothy R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 26, S 8, H M 156542, I/A 319 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28
Empresa: CABALLERIZA HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21671 , F 25, S 8, H M 385892, I/A 5 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Cottrell Timothy R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22992 , F 221, S 8, H M 156542, I/A 228 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Información de COTTRELL TIMOTHY R
Mostramos los datos de COTTRELL TIMOTHY R que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTTRELL TIMOTHY R, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos