COTTA POLLO HECTOR MANUEL
Informe ejecutivo de COTTA POLLO HECTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COTTA POLLO HECTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GS GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES Y TRIBUTARIOS SL | Socio Unico | 11/01/2024 | |
GS GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES Y TRIBUTARIOS SL | Administrador Unico | 11/01/2024 |
VINCULACIONES DE COTTA POLLO HECTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTTA POLLO HECTOR MANUEL
Administrador Unico
- Cotta Pollo Hector Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46225 , F 45, S 8, H M 811992, I/A 1 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Socio Único
- Cotta Pollo Hector Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46225 , F 45, S 8, H M 811992, I/A 1 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 213, S 8, H M 207079, I/A 42 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Consejero
- Cotta Pollo Hector Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 211, S 8, H M 207079, I/A 33 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: LUAR SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Cotta Pollo Hector Manuel
- Franganillo Palomo Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17902 , F 185, S 8, H M 309054, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-28
Información de COTTA POLLO HECTOR MANUEL
Mostramos los datos de COTTA POLLO HECTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTTA POLLO HECTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos