COTS CISCAR MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de COTS CISCAR MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COTS CISCAR MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELLO LLACER SL | Liquidador Unico | 03/12/2015 | 31/12/2015 |
CASTELLO LLACER SL | Administrador Unico | 22/04/2015 | 03/12/2015 |
VINCULACIONES DE COTS CISCAR MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTS CISCAR MARIA DOLORES
Empresa: CASTELLO LLACER SL
Liquidador Unico
- Cots Ciscar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 1341, F 24, S 8, H V 18251, I/A 9 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-46
Empresa: CASTELLO LLACER SL
Liquidador Unico
- Cots Ciscar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 1341, F 24, S 8, H V 18251, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Empresa: CASTELLO LLACER SL
Administrador Unico
- Cots Ciscar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 1341, F 24, S 8, H V 18251, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Empresa: CASTELLO LLACER SL
Administrador Unico
- Cots Ciscar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029, L 1341, F 24, S 8, H V 18251, I/A 7 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-46
Información de COTS CISCAR MARIA DOLORES
Mostramos los datos de COTS CISCAR MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTS CISCAR MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos