COTRINA GAZAPO DOMINGO
Informe ejecutivo de COTRINA GAZAPO DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COTRINA GAZAPO DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTSAN SA | Administrador Unico | 31/12/2008 | 24/06/2024 |
NEXAN CLIMA SL | Liquidador | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
NEXAN CLIMA SL | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
ARTICAIR SA | Administrador Unico | 22/01/2009 | 14/01/2010 |
ARTICAIR SA | Liquidador | 14/01/2010 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE COTRINA GAZAPO DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTRINA GAZAPO DOMINGO
Empresa: COTSAN SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 64357, I/A 15 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: NEXAN CLIMA SL
Liquidador
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15762 , F 37, S 8, H M 265867, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: NEXAN CLIMA SL
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15762 , F 37, S 8, H M 265867, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: COTSAN SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 104, S 8, H M 64357, I/A 14 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: COTSAN SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 103, S 8, H M 64357, I/A 12 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: ARTICAIR SA
Liquidador
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11948 , F 101, S 8, H M 187718, I/A 9 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: ARTICAIR SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11948 , F 101, S 8, H M 187718, I/A 9 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: ARTICAIR SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11948 , F 101, S 8, H M 187718, I/A 8 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Empresa: ARTICAIR SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11948 , F 101, S 8, H M 187718, I/A 8 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Empresa: COTSAN SA
Administrador Unico
- Cotrina Gazapo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 103, S 8, H M 64357, I/A 11 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
VER MAS ACTOS
Información de COTRINA GAZAPO DOMINGO
Mostramos los datos de COTRINA GAZAPO DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTRINA GAZAPO DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos