COTRINA ALFONSO LUIS
Informe ejecutivo de COTRINA ALFONSO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COTRINA ALFONSO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTSAN SA | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
COTSAN SA | Apoderado | 04/01/2016 |
VINCULACIONES DE COTRINA ALFONSO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTRINA ALFONSO LUIS
Empresa: COTSAN SA
Administrador Unico
- Cotrina Alfonso Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 64357, I/A 15 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: NEXAN CLIMA SL
Apoderado
- Cotrina Alfonso Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15762 , F 37, S 8, H M 265867, I/A 3 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: COTSAN SA
Apoderado
- Cotrina Alfonso Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 104, S 8, H M 64357, I/A 13 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Información de COTRINA ALFONSO LUIS
Mostramos los datos de COTRINA ALFONSO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTRINA ALFONSO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos