COTARELO CANTERO CARMEN
Informe ejecutivo de COTARELO CANTERO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COTARELO CANTERO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCAR SERVICIOS 2012 SL | Administrador Unico | 24/09/2012 | |
GESTION CANVIZ SL | Administrador Solidario | 27/04/2011 | |
TIERRAS DE CERVIAGO SL | Administrador Unico | 02/02/2010 |
VINCULACIONES DE COTARELO CANTERO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTARELO CANTERO CARMEN
Empresa: ANCAR SERVICIOS 2012 SL
Administrador Unico
- Cotarelo Cantero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 158, S 8, H S 23556, I/A 1 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-39
Empresa: GESTION CANVIZ SL
Administrador Solidario
- Cotarelo Cantero Carmen
- De La Rosa Fernandez Adrian
- Dermit Santamaria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 102, S 8, H S 22547, I/A 1 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-39
Empresa: TIERRAS DE CERVIAGO SL
Administrador Unico
- Cotarelo Cantero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 971 , F 84, S 8, H S 21058, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-39
Empresa: TIERRAS DE CERVIAGO SL
Administrador Solidario
- Cotarelo Cantero Carmen
- Zorrilla Sainz Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 971 , F 84, S 8, H S 21058, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-39
Empresa: TIERRAS DE CERVIAGO SL
Administrador Solidario
- Cotarelo Cantero Carmen
- Zorrilla Sainz Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 971 , F 81, S 8, H S 21058, I/A 1 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-39
Información de COTARELO CANTERO CARMEN
Mostramos los datos de COTARELO CANTERO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTARELO CANTERO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos