COTA SANTIAGO YOLANDA
Informe ejecutivo de COTA SANTIAGO YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COTA SANTIAGO YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO SL | Socio Unico | 17/01/2024 | |
SOLUCIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 31/01/2023 | |
RESPUESTAS INTELIGENTES SL | Apoderado | 29/04/2014 |
VINCULACIONES DE COTA SANTIAGO YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTA SANTIAGO YOLANDA
Socio Único
- Cota Santiago Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44638 , F 21, S 8, H M 786174, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
- Cota Santiago Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44638 , F 20, S 8, H M 786174, I/A 1 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: RESPUESTAS INTELIGENTES SL
Apoderado
- Cota Santiago Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31852 , F 194, S 8, H M 573204, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-28
Información de COTA SANTIAGO YOLANDA
Mostramos los datos de COTA SANTIAGO YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTA SANTIAGO YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos