COT GIL JOSEP RAMON
Informe ejecutivo de COT GIL JOSEP RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COT GIL JOSEP RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICFOR SA | Auditor | 30/09/2019 | |
ELECTRICFOR SA | Auditor | 28/11/2017 | |
INGELYT SL | Auditor | 04/01/2017 | |
ELECTRICFOR SA | Auditor | 20/10/2016 | |
INGELYT SL | Auditor | 04/12/2014 | |
ELECTRICFOR SA | Auditor | 22/10/2014 | |
ELECTRICFOR SA | Auditor | 10/07/2013 | |
ELECTRICFOR SA | Auditor | 19/06/2012 | |
ELECTRICFOR SA | Auditor | 03/01/2011 | |
METALGRUP SA | Auditor Suplente | 22/12/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COT GIL JOSEP RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COT GIL JOSEP RAMON
Empresa: ELECTRICFOR SA
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 129, S 8, H B 57414, I/A 36 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Empresa: ELECTRICFOR SA
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 128, S 8, H B 57414, I/A 35 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Empresa: OCEAN HABITAT SL
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 207, S 8, H B 295697, I/A 9 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Empresa: INGELYT SL
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38144 , F 44, S 8, H B 143990, I/A 21 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: ELECTRICFOR SA
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 126, S 8, H B 57414, I/A 32 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-08
Empresa: OCEAN HABITAT SL
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36819 , F 207, S 8, H B 295697, I/A 8 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: INGELYT SL
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38144 , F 44, S 8, H B 143990, I/A 20 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Empresa: ELECTRICFOR SA
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 125, S 8, H B 57414, I/A 30 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: ELECTRICFOR SA
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 125, S 8, H B 57414, I/A 29 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Empresa: ELECTRICFOR SA
Auditor
- Cot Gil Josep Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 125, S 8, H B 57414, I/A 28 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
VER MAS ACTOS
Información de COT GIL JOSEP RAMON
Mostramos los datos de COT GIL JOSEP RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COT GIL JOSEP RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos