COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINDES GLOBAL SL | Administrador Solidario | 02/10/2015 |
VINCULACIONES DE COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE
Empresa: SINDES GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Costela Abad Francisco Jose
- Terriente Sanchez Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 114, S 8, H GR 47505, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-18
Empresa: INNOVACIONES COSTELSUR SL
Administrador Solidario
- Costela Abad Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 127, S 8, H GR 36708, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-18
Empresa: INNOVACIONES COSTELSUR SL
Administrador Solidario
- Costela Abad Francisco Jose
- Costela Abad Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 126, S 8, H GR 36708, I/A 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-18
Información de COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTELA ABAD FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos