COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE VINOS HERACLIO SL | Consejero Delegado Solidario | 14/03/2018 | |
COMPAÑIA DE VINOS HERACLIO SL | Consejero | 14/03/2018 | |
COMPAÑIA DE VINOS HERACLIO SL | Vicepresidente | 14/03/2018 | |
VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM SL | Apoderado | 29/09/2015 | |
BODEGAS TERRAS GAUDA SA | Apoderado | 30/10/2014 |
VINCULACIONES DE COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE
Empresa: QUINTA SARDONIA SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 10206, I/A 18 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-47
Empresa: TERRAS GAUDA VIÑEDOS SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 22570, I/A 9 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-36
Empresa: VINOS DEL MUNDO SELECCIONES SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 20202, I/A 11 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-36
Empresa: GTG ONLINE SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 51833, I/A 5 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-36
Empresa: TERRAS GAUDA COMERCIAL SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 47455, I/A 6 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-36
Empresa: CONSERVAS A ROSALEIRA SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 4254, I/A 32 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-36
Empresa: FINCA EGOMEI SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Costas Rodriguez Enrique
- Fonseca Fernandez Anton Xose
- Fonseca Moreton Jose Maria
Consejero
- Beltran Villalba Cristina
- Costas Rodriguez Enrique
- Fonseca Fernandez Anton Xose
- Fonseca Moreton Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 165, S 8, H LO 11401, I/A 14 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-26
Empresa: VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 176, S 8, H LE 10906, I/A 14 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-24
Empresa: VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM SL
Consejero Delegado
- Costas Rodriguez Enrique
- Fonseca Moreton Jose Maria
Consejero
- Costas Rodriguez Enrique
- Delgado Arce Santiago
- Fonseca Moreton Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 175, S 8, H LE 10906, I/A 13 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-24
Empresa: CONSERVAS A ROSALEIRA SL
Apoderado
- Costas Rodriguez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140, L 1140, F 223, S 8, H PO 4254, I/A 26 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-36
VER MAS ACTOS
Información de COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTAS RODRIGUEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos