COSTAS IGLESIAS MANUEL
Informe ejecutivo de COSTAS IGLESIAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COSTAS IGLESIAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAS IP SOLUCIONES SL | Administrador Mancomunado | 05/01/2011 |
VINCULACIONES DE COSTAS IGLESIAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTAS IGLESIAS MANUEL
Administrador Mancomunado
- Costas Iglesias Manuel
- Sineiro Dominguez Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 55205, I/A 3 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-36
Administrador Mancomunado
- Costas Iglesias Manuel
- Sineiro Dominguez Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889, L 3889, F 200, S 8, H PO 55205, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-36
Empresa: MAS IP SOLUCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Andon Otero Santiago
- Costas Iglesias Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677, L 3677, F 210, S 8, H PO 50596, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-36
Información de COSTAS IGLESIAS MANUEL
Mostramos los datos de COSTAS IGLESIAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTAS IGLESIAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos