COSTANTINO MAGDALENA
Informe ejecutivo de COSTANTINO MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COSTANTINO MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2024 | |
CLOUD FACTORY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2024 | |
ASINTEC GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2024 | |
FAMA SYSTEMS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2024 | |
IRIS EKAMAT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2024 | |
CLOUD FACTORY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2023 | |
ASINTEC GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2021 | |
480 DEVS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2021 |
VINCULACIONES DE COSTANTINO MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTANTINO MAGDALENA
Empresa: SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 33663, I/A 29 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-12
Empresa: CLOUD FACTORY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 16701, I/A 12 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-27
Empresa: ASINTEC GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 6441, I/A 12 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-09
Empresa: FAMA SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 165186, I/A 22 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-08
Empresa: IRIS EKAMAT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 161300, I/A 18 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: CLOUD FACTORY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 163, S 8, H LU 16701, I/A 6 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-27
Empresa: ASINTEC GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costantino Magdalena
- Martinez Vicente Antonio
- Osuna Gongora David
- Pallares Barres Cecilia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779, L 570, F 13, S 8, H BU 6441, I/A 7 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-09
Empresa: MENSAMATIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8932, L 6217, F 142, S 8, H V 130511, I/A 5 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Información de COSTANTINO MAGDALENA
Mostramos los datos de COSTANTINO MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTANTINO MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos