COSTA SERRA PILAR
Informe ejecutivo de COSTA SERRA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE COSTA SERRA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPOCTUR EIVISSA I FORMENTERA OCI CULTURA I TURISME SA | Consejero | 17/04/2012 |
VINCULACIONES DE COSTA SERRA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA SERRA PILAR
Consejero
- Costa Serra Pilar
- Medina Vicente Francisco
- Torres Cardona Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177, L 176, F 4, S 8, H IB 7782, I/A 4 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-07
Consejero
- Costa Serra Pilar
- Matutes Prats Maria Estrella
- Mendez Reyes Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177, L 176, F 4, S 8, H IB 7782, I/A 4 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avellaneda Soriano Mario
- Costa Serra Pilar
- Guasch Diaz Diego Manuel
- Mari Ribas Josefa
- Serra Mayans Joan
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58, L 58, F 157, S 8, H IB 2985, I/A 13 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-07
Empresa: PARCBIT DESENVOLUPAMENT SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 108, S 8, H PM 27416, I/A 25 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Costa Serra Pilar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 150, S 8, H PM 17411, I/A 34 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Costa Serra Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 155, S 8, H PM 52604, I/A 14 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-07
Consejero
- Collado Edo Nuria
- Costa Serra Pilar
- Ramis Ripoll Bernat
Presidente
- Costa Serra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 72, S 8, H PM 17411, I/A 29 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-07
Empresa: PARCBIT DESENVOLUPAMENT SA
Consejero
- Costa Serra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 108, S 8, H PM 27416, I/A 24 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
Consejero
- Costa Serra Pilar
- Mari Serra Joan
Presidente
- Costa Serra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 6, S 8, H PM 52604, I/A 10 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-07
Información de COSTA SERRA PILAR
Mostramos los datos de COSTA SERRA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA SERRA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos