COSTA SANTOLALLA MARIA
Informe ejecutivo de COSTA SANTOLALLA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COSTA SANTOLALLA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS Y REPARACIONES CORDOBA SL | Administrador Unico | 16/06/2016 | 24/06/2024 |
SUMINISTROS Y LOGISTICA DE CORDOBA SL | Liquidador | 03/05/2024 | 03/05/2024 |
SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL | Liquidador | 03/05/2024 | 03/05/2024 |
SUMINISTROS Y LOGISTICA DE CORDOBA SL | Administrador Unico | 16/06/2016 | 03/05/2024 |
SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL | Administrador Unico | 04/11/2016 | 03/05/2024 |
VINCULACIONES DE COSTA SANTOLALLA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA SANTOLALLA MARIA
Administrador Unico
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 35685, I/A 4 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-14
Empresa: SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL
Liquidador
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 46, S 8, H CO 34579, I/A 5 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-14
Empresa: SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL
Administrador Unico
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 46, S 8, H CO 34579, I/A 5 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-14
Liquidador
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 56, S 8, H CO 35684, I/A 4 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-14
Administrador Unico
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 56, S 8, H CO 35684, I/A 4 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-14
Empresa: SUMINISTROS TECNICOS DE CORDOBA SL
Administrador Unico
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 45, S 8, H CO 34579, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-14
Administrador Unico
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 65, S 8, H CO 35685, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-14
Administrador Unico
- Costa Santolalla Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 55, S 8, H CO 35684, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-14
Información de COSTA SANTOLALLA MARIA
Mostramos los datos de COSTA SANTOLALLA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA SANTOLALLA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos