COSTA MIRALBELL ALBERT
Informe ejecutivo de COSTA MIRALBELL ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COSTA MIRALBELL ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELLER VALL LLACH SL | Secretario | 16/10/2019 | |
CELLER VALL LLACH SL | Consejero Delegado | 16/10/2019 | |
CELLER VALL LLACH SL | Consejero | 16/10/2019 | |
CLOS L'ASENTIU SL | Administrador Unico | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE COSTA MIRALBELL ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA MIRALBELL ALBERT
Empresa: EL COLOMER PORRERA SL
Liquidador
- Costa Miralbell Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227 , F 96, S 8, H T 56282, I/A 2 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-43
Empresa: EL COLOMER PORRERA SL
Administrador Unico
- Costa Miralbell Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227 , F 96, S 8, H T 56282, I/A 2 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-43
Empresa: EL COLOMER PORRERA SL
Administrador Unico
- Costa Miralbell Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227 , F 95, S 8, H T 56282, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-43
Empresa: CELLER VALL LLACH SL
Consejero Delegado
- Costa Miralbell Albert
Consejero
- Costa Miralbell Albert
- Costa Miralbell Ernest
- Llach Grande Lluis Maria
Presidente
Secretario
- Costa Miralbell Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 76, S 8, H T 27930, I/A 5 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-43
Empresa: CELLER VALL LLACH SL
Administrador Solidario
- Costa Miralbell Albert
- Llach Grande Lluis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 76, S 8, H T 27930, I/A 5 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-43
Empresa: CELLER VALL LLACH SL
Administrador Solidario
- Costa Miralbell Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 75, S 8, H T 27930, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Empresa: CLOS L'ASENTIU SL
Administrador Unico
- Costa Miralbell Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 210, S 8, H T 40983, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-43
Información de COSTA MIRALBELL ALBERT
Mostramos los datos de COSTA MIRALBELL ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA MIRALBELL ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos