COSTA MASACHS LAIA
Informe ejecutivo de COSTA MASACHS LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSTA MASACHS LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL MIRAVE SL | Apoderado Solidario | 05/05/2017 | 25/05/2023 |
TAVERNA VILADOMAT SL | Administrador Unico | 10/03/2010 | 10/04/2012 |
VINCULACIONES DE COSTA MASACHS LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA MASACHS LAIA
Empresa: CLINICA DENTAL MIRAVE SL
Apoderado Solidario
- Costa Masachs Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 217, S 8, H B 31358, I/A 35 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-08
Empresa: CLINICA DENTAL MIRAVE SL
Apoderado Solidario
- Costa Masachs Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 216, S 8, H B 31358, I/A 33 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-08
Empresa: TAVERNA VILADOMAT SL
Administrador Unico
- Costa Masachs Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 180, S 8, H B 395774, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Empresa: TAVERNA VILADOMAT SL
Administrador Unico
- Costa Masachs Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 177, S 8, H B 395774, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Información de COSTA MASACHS LAIA
Mostramos los datos de COSTA MASACHS LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA MASACHS LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos